历任院长(系主任)
第八任:高晓光 2003年12月——2012年5月
第七任:许家栋 1994年4月——2003年12月
第六任:董光明 1992年4月——1994年4月
第五任:陈鑫根 1984年4月——1992年4月
第四任:陆 彦 1983年4月——1984年4月
第三任:唐致忠 1960年——1983年4月
第二任:黄兆元 1958年6月——1960年系主任兼总支书记
第一任:寿松涛 1958年3月——1958年6月校长兼系主任
历任书记
第九任:姚群秀 2004年6月——2011年4月
第八任:陈莲珍 1999年2月——2004年6月
第七任:王德发 1992年10月——1999年2月
第六任:张进乐 1988年12月——1992年10月
第五任:薛全德 1985年——1988年12月
第四任:吕以明 1981年——1985年
第三任:朱淳风 1972年——1981年12月
第二任:徐漱华 1964年——1972年
第一任:黄兆元 1958年6月组建——1960年系主任兼总支书记